Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NOBREGAS - SIREN 518 137 781
Identité
(Entreprise radiée le 22/09/2022)
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NOBREGAS
SIREN (siège)
518 137 781
Date d'immatriculation au RNE
17/11/2009
Date de fin de la personne morale
16/11/2069
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
800 EUR
Adresse du siège
44 RUE DE L EMBERGUE 12000 RODEZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLAUX MAXIME , JOSEPH , MALO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Rodez
Nom, Prénom(s)
PERIS LYDIE
Nom d'usage
LACOMME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Rodez
Nom, Prénom(s)
LACOMME DAVID , GABRIEL , ROBERT , JOEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Rodez
Nom, Prénom(s)
AUFORT JULIEN , LEVY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Haguenau
Nom, Prénom(s)
IHALLAINE MALIK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Rodez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2009
Siret
51813778100010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, location de tout bien immobilier ainsi que toutes les activités s'y rapportant en France
Adresse
44 RUE 44 rue de l'Embergue
12000 , Rodez - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9832
Date d'ajout
22/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Rodez le 22/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6308
Date d'ajout
10/06/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
4148
Date d'ajout
07/10/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 23/09/2010 Ancien : 600 EUR Nouveau : 800 EUR Modification relative aux associés à compter du 23/09/2010 : Nouveau : AUFORT Julien Lévy, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).