Entreprise : SARL JOSEPH - SIREN 518 113 352
Identité
Dénomination
SARL JOSEPH
SIREN (siège)
518 113 352
Date d'immatriculation au RNE
13/11/2009
Début d’activité
05/09/2009
Date de fin de la personne morale
12/11/2108
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
En France et dans tous pays l'activité de loueur en meublé professionnel et toutes prestations de services et ventes de tous produits et articles liés directement ou indirectement à cette activité et au tourisme.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
56 AV DU GENERAL LECLERC 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAOUEN PATRICIA , CHRISTIANE , MARIE
Nom d'usage
OLIVEREAU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
La Ferté-sous-Jouarre
Nom, Prénom(s)
OLIVEREAU THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
La Ferté-sous-Jouarre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/09/2009
Siret
51811335200018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
En France et dans tous pays l'activité de loueur en meublé professionnel et toutes prestations de services et ventes de tous produits et articles liés directement ou indirectement à cette activité et au tourisme.
Autres Activités
En France et dans tous pays l'activité de loueur en meublé professionnel et toutes prestations de services et ventes de tous produits et articles liés directement ou indirectement à cette activité et au tourisme.
Adresse
56 AV DU GENERAL LECLERC
77260 , LA FERTE-SOUS-JOUARRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/09/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 02/09/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2024J909, date de cessation des paiements le 15/12/2023, et a désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM : Juge Commissaire, liquidateur SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître DUVAL 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/07/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-05-2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).