Entreprise : FRESIA 40 - SIREN 517 682 357
Identité
(Entreprise radiée le 03/02/2021)
Dénomination
FRESIA 40
SIREN (siège)
517 682 357
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
90960 EUR
Adresse du siège
17 RUE GEORGES EUCHARIS 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE CORRE GERARD , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Houlbec-Cocherel
Nom, Prénom(s)
WASZCZINSKI DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Villers-les-Nancy
Nom, Prénom(s)
PENET ANTOINE , PIERRE , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ESTRADERE JEAN-PAUL , GASTON
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Saint-Sulpice-de-Royan
Nom, Prénom(s)
VASSE THIERRY , JACQUES , EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
THEIX NOYALO
Nom, Prénom(s)
MIROUX HERVE , JEAN , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Soorts-Hossegor
Nom, Prénom(s)
RONFLARD FREDERIC , FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
SOORTS HOSSEGOR
Nom, Prénom(s)
FELDMAN NATHALIE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MOREAU THIERRY , JEAN , FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
SALLE PHELIPPES DE LA MARNIERE CAROLINE , GHISLAINE , MARIE , DIANE
Nom d'usage
LAURET
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HARROCH SERGE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DOUTRELEAU OLIVIER , PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
MONTIVILLIERS
Nom, Prénom(s)
GHIDALIA FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
STALARS JEAN-LOUIS , RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Jarny
Nom, Prénom(s)
GANEM CATHERINE , YVONNE
Nom d'usage
BRAMI
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BIENVENU YANN , GUILLAUME , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ECOFIP
Qualité
Gérant
Commune de résidence
LE LAMENTIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/10/2009
Siret
51768235700010
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de machines et équipements divers
Adresse
17 RUE C/ECOFIP espace dillon 3000-17 rue Georges Eucharis
97200 , Fort-de-France - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Acte sous seing privé en date du 23-08-2017 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique ECOFIN, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Le Légis n°497 du 01-09-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
03/02/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 02-10-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).