Entreprise : CABINET R.G. - SIREN 515 248 177
Identité
Dénomination
CABINET R.G.
SIREN (siège)
515 248 177
Date d'immatriculation au RNE
25/05/2010
Début d’activité
01/01/2021
Date de fin de la personne morale
24/05/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exercice de la profession de commissariat aux comptes
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
27 RUE DE SECLIN 59710 AVELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
JCT AUDIT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Mérignies
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2021
Siret
51524817700039
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession de commissariat aux comptes
Adresse
27 RUE DE SECLIN
59710 , AVELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/10/2009
Siret
51524817700021
Code APE
6920Z - Activités comptables
Activité principale
Activités comptables
Adresse
672 RUE DES AULNOIS
59230 , SAINT-AMAND-LES-EAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/10/2009
Siret
51524817700013
Code APE
6920Z - Activités comptables
Activité principale
Activités comptables
Adresse
1 MARCHE D INTERET NATIONAL
59000 , LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT A 15
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/08/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 27 rue de Seclin 59710 AVELIN RC S LILLE METROPOLE le 01-01-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/08/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/06/2010
Description
Radiation consécutive au transfert du siège à SAIN T AMAND LES EAUX (59220) 672 rue des Aulnois - RCS VALENCIENNES 2010 B 365 - à compter du 03/05/2010
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/05/2010
Description
Dépôt de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE en date du 1ER OCTOBRE 2009
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/05/2010
Description
Dépot de l'acte de transfert de siège de LOMME à S T AMAND LES EAUX au Greffe du Tribunal de Commer- ce de VALENCIENNES en date du 25 MAI 2010
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/05/2010
Description
DU 1ER OCTOBRE 2009 AU 3 MAI 2010, le siège social et l'établissement principal étaient sis à LOMME 1 rue du Min, Bâtiment A-15. BP 50409 RCS LILLE 20 09 B 1795
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/10/2009
Description
Publication légale : La Gazette du 14.08.2009
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 03/05/2010. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).