Entreprise : SICA SARL DES PRODUCTEURS BIOLOGIQUES DE GUADELOUPE - SIREN 514 341 734
Identité
Dénomination
SICA SARL DES PRODUCTEURS BIOLOGIQUES DE GUADELOUPE
Sigle
SICA PBIOG
SIREN (siège)
514 341 734
Date d'immatriculation au RNE
17/08/2009
Début d’activité
19/07/2009
Date de fin de la personne morale
16/08/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société d'intérêt collectif agricole à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
Transformation et Commercialisation des produits issus de l'agriculture biologique venant des exploitations de ses membres - Approvisionnement de tous intrants au profit de ses membres
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
RPT DE DESTRELLAN 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANCIENNE CHAMBRE D'AGRICULTURE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ATHALYS YVELLE , FLEUR
Nom d'usage
ATHALYS-NEEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
BRISSET NICOLE , ANDREE , MARIE
Nom d'usage
REGENT-BRISSET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Sainte-Rose
Nom, Prénom(s)
COMBES FELIX , KENNY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Lamentin
Nom, Prénom(s)
MARIVAL JACQUES , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/07/2009
Siret
51434173400010
Nom commercial
G.BIO
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transformation et Commercialisation des produits issus de l'agriculture biologique venant des exploitations de ses membres - Approvisionnement de tous intrants au profit de ses membres
Adresse
RPT DE DESTRELLAN
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANCIENNE CHAMBRE D'AGRICULTURE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2095
Date d'ajout
17/04/2015
Description
Complément de formalité/Modification en date du 16/03/2015 N°1443Changement de dénomination à compter du 01/07/2014Ancienne : POINT BIO GUADELOUPENouvelle : SICA SARL DES PRODUCTEURS BIOLOGIQUES DE GUADELOUPEAdoption du sigle : SICA PBIOGCapital à compter du 01/07/2014Nouveau : 2000 EURAncien : 0 EURModification relative aux associés à compter du 01/07/2014 :Changement de qualité : ATHALYS-NEEL Yvelle Fleur, Gérant devient Gérant, AssociéNouveau : COMBES Felix, Kenny, AssociéNouveau : MARIVAL Jacques, Maurice, AssociéNouveau : REGENT-BRISSET Nicole, Andrée, Marie, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
99999
Date d'ajout
16/03/2015
Description
Radiation pour changement de statut
Numéro d'observation
1443
Date d'ajout
16/03/2015
Description
Transformation de la société à compter du 01/07/2014Ancienne forme : Groupement d'Intérêt Economique (GIE)Nouvelle forme juridique : Société d'Intérêt Collectif Agricole à Responsabilité Limitée (SICAARL)Ancien numéro de gestion : 2009 C 4Changement de dénomination à compter du 01/07/2014Ancienne : GIE POINT BIO GUADELOUPENouvelle dénomination : POINT BIO GUADELOUPEAncien sigle : GIE.BIOModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2014 :Changement de qualité : ATHALYS-NEEL Yvelle Fleur, Associé devient GérantPartant : KALY Joël, SecrétairePartant : DEMMIN Gervaise, Aline, TrésorierPartant : LATCHMAN Christophe, Rosebert, Vice-présidentPartant : NEEL Yvelle, Fleur, Président du conseil d'administrationPartant : BIO KALY-T (SARL) représentée par KALY Joel Therese, AssociéPartant : SOLVAR Pierrette Viviane, AssociéPartant : VALMORIN Alberte Yolande, AssociéPartant : DEMMIN Gervaise Aline, Administrateur, GérantPartant : SERVA Richelor Philippe, AssociéPartant : LOGNOS Georges Jean Claude, AssociéPartant : LATCHMAN Christophe Rosebert, Administrateur, GérantAnn lég : Nouvelles Etincelles en date du 27/11/2014
Numéro d'observation
3507
Date d'ajout
28/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/10/2011 : Nouveau : NEEL Yvelle, Fleur, Président du Conseil d'Administration Nouveau : LATCHMAN Christophe, Rosebert, Vice-Président Nouveau : DEMMIN Gervaise, Aline, Trésorier Nouveau : KALY Joël, SecrétaireModification d'activité de l'établissement principal situé Ancienne Chambre d'Agriculture - Rond Point de Destrellan 97122 Baie Mahault à compter du 24/10/2011 Ancienne : Commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique soumission aux appels d'offres mise en commun de moyens de production réalisation d'achat en commun assurer des études de projet faciliter la formation professionnelle des associés et mettre en valeur un patrimoine immobilier. Nouvelle : Transformation et Commercialisation des produits issus de l'agriculture biologique venant des exploitations de ses membres - Approvisionnement de tous intrants au profit de ses membres
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).