Entreprise : SCI FBA CREQUI 4 - SIREN 514 201 177
Identité
(Entreprise radiée le 30/06/2023)
Dénomination
SCI FBA CREQUI 4
SIREN (siège)
514 201 177
Date d'immatriculation au RNE
10/08/2009
Date de fin de la personne morale
09/08/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
40 RUE DE BONNEL 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FROMONT YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Morancé
Nom, Prénom(s)
URBANI LAURENCE
Nom d'usage
URBANI-SCHWARTZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Vaux-en-Beaujolais
Nom, Prénom(s)
BELJEAN LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FARZAM NAZANINE
Nom d'usage
ROCHON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CODACCIONI CAROLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Cailloux-sur-Fontaines
Nom, Prénom(s)
FOURNIER JEAN-JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Bron
Nom, Prénom(s)
FAVIER MARIE-LINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CHAVRIER NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BERTAIL BEATRICE
Nom d'usage
MOUNIER-BERTAIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MILLET-URSIN CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
CLEMENT PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Vaux-en-Beaujolais
Nom, Prénom(s)
GUILLON CEDRIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/07/2009
Siret
51420117700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la construction et la gestion de tous immeubles ou biens immobiliers et notamment l'acquisition de biens et droits immobiliers sis à LYON 3ème (Rhône) 36,40 et 42 rue de Bonnel et 181 rue Vendôme
Adresse
40 RUE 40 Rue de Bonnel
69003 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/042378
Date d'ajout
22/05/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/03/2023 - Siège de la liquidation : 40 Rue de Bonnel 69003 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Ouest France du 06/05/2023
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).