Entreprise : LES CHAMPS VERTS - SIREN 513 934 406
Identité
(Entreprise radiée le 08/10/2018)
Dénomination
LES CHAMPS VERTS
SIREN (siège)
513 934 406
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2009
Date de fin de la personne morale
23/07/2059
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
152 IMP LES ARCHERS 84310 MORIERES-LES-AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VOIRIN JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Villeneuve-les-Avignon
Nom, Prénom(s)
KASSAB JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Marseille 09
Nom, Prénom(s)
LAVAULT ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Caveirac
Nom, Prénom(s)
ESCRIBA JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Morieres-les-Avignon
Dénomination
CALI CASA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeneuve-les-Avignon
Dénomination
BOUHAYOUFI AND CO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Sorgues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/07/2009
Siret
51393440600010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
168 RUE DU GRAND GIGOGNAN
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/07/2009
Siret
51393440600028
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de terrains en vue de la construction et de l'édification de tout ensemble immobilier ou bâtiment a quelques usage que ce soit.
Adresse
152 IMP 152 impasse des Archers
84310 , Morieres-les-Avignon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17929
Date d'ajout
08/10/2018
Description
Radiation du RCS le 08/10/2018 avec effet au 19/09/2018 cessation complète d'activité cloture des opèrations de liquidation quitus est donné au liquidateur disparition des fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2690
Date d'ajout
14/02/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 10/01/2017 Liquidateur : VOIRIN Jean-Pierre Le siège de la liquidation est fixé à : 152 impasse des Archers 84310 Morières-lès-Avignon Journal d'annonces légales : tpbm en date du 13/01/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).