Entreprise : LOCH NESS 2 - SIREN 513 896 548
Identité
(Entreprise radiée le 02/06/2023)
Dénomination
LOCH NESS 2
SIREN (siège)
513 896 548
Date d'immatriculation au RNE
27/07/2009
Date de fin de la personne morale
26/07/2108
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
45 RUE DE LA FERE 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POLARD MARC , MARCEL , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/2009
Siret
51389654800015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
9 RUE DE GUISE
02720 , HOMBLIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
51389654800023
Enseigne
LOCH NESS PUB
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Café, bar, brasserie.
Adresse
45 RUE 45 rue de la Fère
02100 , Saint-Quentin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
02/06/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 02/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
02/06/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé, en date du 03/06/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2022/6806, date de cessation des paiements le 31/12/2021, et a désigné Monsieur Pierre STEFANOV : Juge Commissaire, liquidateur SELARL EVOLUTION en la personne de Maître Margaux MAQUIGNON 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/05/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 23-04-2014
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
08/06/2010
Description
Transfert du siège de HOMBLIERES (02720) 9 RUE DE GUISE à SAINT QUENTIN (02100) 45 RUE DE LA FERE à compter du 01/06/2010 L'établissement principal de vient siège et établissement principal.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/09/2009
Description
La société a été sans activité commerciale du 27/0 7/2009 au 31/07/2009
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/08/2009
Description
Observations concernant l'établissement situé 45 r ue de la Fère 02100 Saint-Quentin : Acte reçu par Me Jean-Christophe VUATTIER, Notaire Associé à St- Quentin (02) le 01/08/2009 Prix : 80.000 euros Opp ositions : Me VUATTIER, Notaire, 9 rue Anatole Fra nce 02100 St-Quentin Entrée en jouissance : 01/08/ 2009
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/07/2009
Description
Cette société s'est constituée sans activité.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).