Entreprise : NOWTEAM LYON - SIREN 513 827 378
Identité
Dénomination
NOWTEAM LYON
SIREN (siège)
513 827 378
Date d'immatriculation au RNE
10/08/2009
Début d’activité
22/06/2009
Date de fin de la personne morale
09/08/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Conseils et vente de solutions informatiques, maintenance et infogérance. Distribution matériel informatique et autres équipements et tout équipement nécessaire à la mise en place de réseaux informatiques et télécom.
Code APE
6203Z - Gestion d'installations informatiques
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
1 RUE CLAUDE CHAPPE 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE CRECY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PINTO RAOUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Belloy-en-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/06/2009
Siret
51382737800011
Nom commercial
NOWTEAM LYON
Enseigne
NOWTEAM LYON
Code APE
6203Z - Gestion d'installations informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseils et vente de solutions informatiques.
Autres Activités
Conseils et vente de solutions informatiques.
Adresse
1 RUE CLAUDE CHAPPE
69370 , SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE CRECY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/001089
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/12/2018 désignant en qualité de mandataire judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 Rue Paul Bert 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/006678
Date d'ajout
07/02/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/02/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Madame MAURIN Delphine et en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur BONNET Christian en remplacement des juges commissaires précédemment désignés.
Numéro d'observation
F16/010354
Date d'ajout
16/02/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/02/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur JOËT Bruno en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/010319
Date d'ajout
05/03/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/03/2015 arrêtant le le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : Maître MEYNET Robert-Louis 128 RUE PIERRE CORNEILLE 69003 LYON
Numéro d'observation
F15/006969
Date d'ajout
12/02/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 11/02/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur THIBAUT Jacques-Olivier en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/040602
Date d'ajout
06/11/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/11/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 15/05/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F14/026156
Date d'ajout
11/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/07/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 15/11/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F14/021479
Date d'ajout
04/06/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/06/2014 de Nomination des organes de la procédure suite à arrêt de la Cour d'Appel. Juge commissaire : Monsieur DERDERIAN Daniel. Juge commissaire suppléant : Monsieur LAVOREL Stanislas. Mandataire judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03. Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert-Louis 128 RUE PIERRE CORNEILLE 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
Numéro d'observation
F14/019758
Date d'ajout
19/05/2014
Description
Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 15/05/2014 réformant le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 07/01/2014, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, ouvrant une période d'observation de trois mois et renvoyant l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Lyon pour nomination des organes de la procédure
Numéro d'observation
F14/001061
Date d'ajout
07/01/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 07/01/2014 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DERDERIAN Daniel. Juge commissaire suppléant : Monsieur LAVOREL Stanislas. Liquidateur-judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 27/11/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).