Entreprise : BROOKVA - SIREN 513 170 621
Identité
(Entreprise radiée le 03/03/2023)
Dénomination
BROOKVA
SIREN (siège)
513 170 621
Date d'immatriculation au RNE
19/06/2009
Date de fin de la personne morale
18/06/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
38 RUE DE BERRI 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Teurquetil JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/09/2009
Siret
51317062100025
Enseigne
BROOKLYN CAFE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, l'exploitation, la gestion, l'administration d'un café, bar sans alcool, snack, salon de thé, sandwicheries, restaurant sis 14 rue Jacques Rueff à vannes ; la restauration sous toutes ses formes, la préparation, la cuisson, la vente de plats, de boissons sans alcools, de repas complets, buffets, tous produits alimentaires à consommer sur place, à emporter ou à livrer à domicile
Adresse
14 RUE JACQUES RUEFF
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/2009
Siret
51317062100017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
3 RUE PAUL CEZANNE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2011
Siret
51317062100033
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
23 RUE BALZAC
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CO ANTEMA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/2013
Siret
51317062100041
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
38 RUE DE BERRI
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2214
Date d'ajout
03/03/2023
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B1153038
Date d'ajout
01/03/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
2009B1153034
Date d'ajout
13/01/2023
Description
Associé unique : FOOD INVEST - SAS - 38 rue de Berri 75008 Paris - 499 217 586 RCS PARIS
Numéro d'observation
2009B1153033
Date d'ajout
13/01/2023
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 29-11-2022
Numéro d'observation
2009B1153030
Date d'ajout
19/01/2022
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 19/01/2022 A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE APRES EXECUTION TOTALE DU PLAN DE CONTINUATION
Numéro d'observation
2009B1153023
Date d'ajout
17/05/2017
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 16-05-2017 RECTIFIE LE JUGEMENT RENDU LE 22-03-2017 COMME SUIT : Fixe la durée du plan à 10 ans- le reste sans changement
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
22/03/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 22/03/2017, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Jean-marc Teurquetil, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 7 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan Me Gérard Philippot 60 rue de Londres 75008 Paris met fin à la mission de Me Philippot , 60 rue de Londres 75008 Paris , Administrateur , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201502058
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
06/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06/07/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/06/2016, soit jusqu'au 30/12/2016
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
27/06/2016
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 09-06-2016 infirme le jugement rendu le 30 juin 2015 ayant ouvert une procédure de redressement Judiciaire mais seulement en ce qu'il fixé la date de cessation des paiements à la date du 30 décembre 2013. En conséquence, fixe la date de cessation des paiements au 15 juin 2015,
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
27/04/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26/04/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 30/04/2016, soit jusqu'au 30/06/2016
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
06/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05/01/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 30/12/2015, soit jusqu'au 30/04/2016
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
30/06/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 30/06/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201502058 date de cessation des paiements le 30/12/2013, et a désigné juge commissaire : M. Daniel Noël, administrateur : Me Gérard Philippot 60 rue de Londres 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 30/12/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
4372
Date d'ajout
16/09/2014
Description
Notification GTC de PARIS - Transfert du siège - Inscription modificative du 05/09/2014 : Ancienne adresse : 23 rue Balzac - c/o Antema 75008 Paris 08 Nouvelle adresse : 38 rue de Berri 75008 Paris 08
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).