Entreprise : GILMAR - SIREN 512 973 348
Identité
Dénomination
GILMAR
SIREN (siège)
512 973 348
Date d'immatriculation au RNE
10/06/2009
Date de fin de la personne morale
09/06/2108
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
22 AV DE LA GARE 95150 TAVERNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENDY GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Courdimanche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/05/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/06/2009
Siret
51297334800026
Nom commercial
OZ IMMOBILIER
Enseigne
SOLVIMO
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transaction immobilière et administration de biens, conseils en investissements financiers et courtier en assurance.
Adresse
22 AV 22 Avenue de la Gare
95150 , Taverny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/06/2009
Siret
51297334800018
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
75 RUE DE GISORS
95300 , PONTOISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE WIMBLEDON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40648
Date d'ajout
29/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 29/09/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86900
Date d'ajout
03/02/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 03/02/2016 nommant M. Theveny Christian juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
30277
Date d'ajout
08/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 08/01/2014 nommant M. Pierre Noachovitch juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
86551
Date d'ajout
04/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 04/05/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2011J01016 désigne liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , juge commissaire M. Alain Israel , juge commissaire suppléant Mme Christine Salmon , met fin à la mission de l'administrateur Me Daniel Valdman 8 Impasse Chabanne 95300 PONTOISE
Numéro d'observation
76989
Date d'ajout
16/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise , prononce en date du 16/12/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2011J01016 , date de cessation des paiements le 16/06/2010 désigne Juge Commissaire M. Alain Israel , Juge Commissaire suppléant Mme Christine Salmon , Administrateur Me Valdman Daniel 8 Impasse Chabanne 95300 Pontoise avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , , et ouvre une période d'observation expirant le 18/06/2012 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
20425
Date d'ajout
16/11/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le 75/77 rue de Gisors (95300) PONTOISE vers le 22 avenue de la Gare (95150) TAVERNY, à compter du 8 novembre 2009. La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).