Entreprise : GAILLARD DENIS - SIREN 512 922 956
Identité
(Entreprise radiée le 20/01/2020)
Dénomination
GAILLARD DENIS
SIREN (siège)
512 922 956
Date d'immatriculation au RNE
02/06/2009
Date de fin de la personne morale
01/06/2059
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/03/2010
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
COMBE DE LAISIA 39310 SEPTMONCEL LES MOLUNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Les Molunes
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAILLARD JEAN-BAPTISTE , XAVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Oyonnax
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/2009
Siret
51292295600010
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
COMBE DE LAISIA
39310 , SEPTMONCEL LES MOLUNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000313
Date d'ajout
20/01/2020
Description
Radiation en date du 20/01/2020 - Clôture des opérations de liquidation 16/11/2019 (Assemblée générale en date du 16/11/2019).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/005392
Date d'ajout
04/12/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/06/2019 - Siège de la liquidation : Combe de Laisia Les Molunes 39310 SEPTMONCEL-LES-MOLUNES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Progrès Les Dépêches du 10/10/2019
Numéro d'observation
F19/005392
Date d'ajout
04/12/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).