Entreprise : ALG CONSULTINGS - SIREN 512 447 707
Identité
Dénomination
ALG CONSULTINGS
SIREN (siège)
512 447 707
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2009
Début d’activité
07/05/2009
Date de fin de la personne morale
14/05/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
CONSEILS EN GESTION PRESTATIONS DE GESTION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES ELABORATION DE BULLETINS DE PAIE ET DECLARATIONS SOCIALES AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 ALL DE LA ROCADE 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUBEL AUDREY , VIVIANE
Nom d'usage
LE GUIRIEC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Conflans Sainte-Honorine
Nom, Prénom(s)
LE GUIRIEC FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Conflans Sainte-Honorine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/05/2009
Siret
51244770700013
Nom commercial
ALG CONSULTINGS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseils en gestion, prestations de gestion, prestations administratives, élaboration de bulletins de paie et déclarations sociales, aide à la création d'entreprise.
Adresse
1 ALL DE LA ROCADE
78700 , CONFLANS-SAINTE-HONORINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
43060
Date d'ajout
18/09/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 18/09/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Smj prise en la personne de Me Olivier Chavane De Dalmassy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28061
Date d'ajout
15/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 15/02/2018 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2018J00148 , date de cessation des paiements le 15/08/2016 , désigne liquidateur SELARL Smj prise en la personne de Me Olivier Chavane De Dalmassy 20 Rue de l'Europe 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
11370
Date d'ajout
15/05/2009
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).