Entreprise : HUBEE - SIREN 512 377 037
Identité
Dénomination
HUBEE
SIREN (siège)
512 377 037
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2009
Début d’activité
01/05/2023
Date de fin de la personne morale
11/05/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Toutes prestations de services dans les domaines de l'Internet, des médias et du e.commerce.
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Capital social
303373.5 EUR
Adresse du siège
40 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ LES HALLES BUSINESS CENTRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
Alpha Networks
Qualité
Président de SAS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2023
Siret
51237703700050
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
40 RUE DU LOUVRE
75001 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ LES HALLES BUSINESS CENTRE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/05/2009
Siret
51237703700019
Code APE
6190Z - Autres activités de télécommunication
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de télécommunication
Adresse
40 RUE DE PARADIS
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/12/2009
Siret
51237703700027
Code APE
6190Z - Autres activités de télécommunication
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de télécommunication
Adresse
23 RUE DE CLERY
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2020
Siret
51237703700043
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
19 BD MALESHERBES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B0901843
Date d'ajout
13/04/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 13/04/2021 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne M. Victor Badin, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 7 ans. Désigne SCP THEVENOT PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Christophe Thévenot Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SCP THEVENOT PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Christophe Thévenot , 42 rue de Lisbonne 75008 Paris , Administrateur, maintient SELAFA MJA en la personne de Me Charles-Axel Chuine , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, maintient M. Coupeaud , Juge-commissaire, sous le numéro P201901578.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B0901841
Date d'ajout
29/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29/09/2020 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 25/09/2020, soit jusqu'au 25/03/2021
Numéro d'observation
2009B0901834
Date d'ajout
16/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 16/12/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 25/12/2019, soit jusqu'au 25/06/2020
Numéro d'observation
2009B0901832
Date d'ajout
25/06/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 25/06/2019 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201901578 et a désigné juge commissaire : M. Dominique Rain, administrateur : SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Christophe Thévenot 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, , avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Charles-Axel Chuine 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 25/12/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).