Entreprise : MARCEAU CINEMA - SIREN 512 278 979
Identité
(Entreprise radiée le 03/06/2021)
Dénomination
MARCEAU CINEMA
SIREN (siège)
512 278 979
Date d'immatriculation au RNE
05/05/2009
Date de fin de la personne morale
04/05/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE JUILLET 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANTERRE PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/04/2009
Siret
51227897900038
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité de holding financiere, animatrice de groupe.
Adresse
15 RUE 15 Rue de Juillet
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/04/2009
Siret
51227897900020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
5 PAS PIVER
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/04/2009
Siret
51227897900012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
38 AV MARCEAU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17049
Date d'ajout
03/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 11/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/05/2021
Description
Dissolution à compter du 11/05/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11/05/2021, liquidateur : SANTERRE Philippe, siège de la liquidation : 15 Rue de Juillet 35000 Rennes, parution de la publicité légale : LES INFOS DU PAYS DE REDON paru le 26/05/2021
Numéro d'observation
2009B0868619
Date d'ajout
04/10/2018
Description
Suite à la notification du greffe du tribunal de RENNES en date du 24-09-2018, la société est désormais immatriculée dans ce greffe sous le numéro de gestion 2018B1953 par suite du transfert de son siège social, sans maintien d'activité au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Numéro d'observation
63623
Date d'ajout
24/09/2018
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de PARIS (75011) 5 passage de Piver à RENNES (35000) 15 rue de Juillet à compte du 24/07/2018
Numéro d'observation
2009B0868618
Date d'ajout
09/03/2018
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
2009B0868617
Date d'ajout
08/12/2017
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).