Entreprise : 15 SUNENERGY - SIREN 511 861 445
Identité
Dénomination
15 SUNENERGY
SIREN (siège)
511 861 445
Date d'immatriculation au RNE
16/04/2009
Date de fin de la personne morale
15/04/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
105003.34 EUR
Adresse du siège
7 AV NIEL 75017 PARIS 17 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SARL DIANE DOM
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAGES MICKAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DAUMAS THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Charenton-le-Pont
Nom, Prénom(s)
MAESTRACCI PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Villeneuve-Loubet
Nom, Prénom(s)
FOVEAUX JEAN-JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Marseille-en-Beauvaisis
Nom, Prénom(s)
BOURGEOIS THIBAUT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Longeville-lès-Metz
Nom, Prénom(s)
FOVET DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CASTETS BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Aurice
Nom, Prénom(s)
SECQ RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Santeny
Nom, Prénom(s)
DERRODE NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Nouaillé-Maupertuis
Nom, Prénom(s)
CHAPUIS PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AREXIS MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
La Salvetat-Saint-Gilles
Nom, Prénom(s)
BERTRAND JANICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
PAPON FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
CHEVAL JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Magny-le-Hongre
Nom, Prénom(s)
REMY MARIE-PAULE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Fléville-devant-Nancy
Nom, Prénom(s)
CHAPUS OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
Notre-Dame-d'Oé
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
DIANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/02/2009
Siret
51186144500019
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la location et l'exploitation directe ou indirecte de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les départements d'outre mer.
Adresse
7 AV 7 avenue Niel
75017 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SARL DIANE DOM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B0740826
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B0740824
Date d'ajout
08/10/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).