Entreprise : 18 SUNENERGY - SIREN 511 860 744
Identité
Dénomination
18 SUNENERGY
SIREN (siège)
511 860 744
Date d'immatriculation au RNE
16/04/2009
Date de fin de la personne morale
15/04/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
120 EUR
Adresse du siège
7 AV NIEL 75017 PARIS 17 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SARL DIANE DOM
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURNET JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Fleurance
Nom, Prénom(s)
DELIGNETTE MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Fontaine-lès-Dijon
Nom, Prénom(s)
BONATTI ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
MARCIREAU DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Carry-le-Rouet
Nom, Prénom(s)
COLAS JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Dole
Nom, Prénom(s)
CERCLEY BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
La Tronche
Nom, Prénom(s)
PRINZHOFER ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JAMMET LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Rueil Malmaison
Nom, Prénom(s)
BRAVETTI PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
MOUGIN PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
La Ciotat
Nom, Prénom(s)
GRAUGNARD HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Paradou
Nom, Prénom(s)
DEMERLIAC YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1926
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROTH MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Truchtersheim
Nom, Prénom(s)
GESTIN CLAIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
VILLAEYS-SAKALIAN FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Saint-Pierre-du-Mont
Nom, Prénom(s)
BARROT GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Marsillargues
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DIANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/02/2009
Siret
51186074400016
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la location et l'exploitation directe ou indirecte de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les départements d'outre mer.
Adresse
7 AV 7 avenue Niel
75017 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SARL DIANE DOM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B0739625
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B0739623
Date d'ajout
08/10/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).