Entreprise : KORNOG - SIREN 511 859 514
Identité
(Entreprise radiée le 14/02/2022)
Dénomination
KORNOG
SIREN (siège)
511 859 514
Date d'immatriculation au RNE
16/04/2009
Date de fin de la personne morale
15/04/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
177870 EUR
Adresse du siège
26 RUE JEAN GUYOMARC H 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUTOLLEAU RAPHAEL , RENE , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Plumelec
Nom, Prénom(s)
VETO YANNICK , JACQUES , MARIUS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Nom, Prénom(s)
VILAIN FRANCOIS , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Lizio
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
51185951400016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RUE LOUIS LEFEVRE UTILE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
51185951400024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises par apports, acquisitions, fusion ou autres ; La gestion de ces participations ou de tous immeubles, ainsi que l'exécution de toute prestation de service aux sociétés ou entreprises et notamment toutes prestations de conseil et d'assistance.
Adresse
26 RUE 26 rue Jean Guyomarc'h
56000 , Vannes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1876
Date d'ajout
14/02/2022
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à la société KORNOG GEOTECHNIQUE, Vannes : 489 801 571 dans le cadre d'une fusion avec effet au 22/12/2021 et effet rétroactif comptable et fiscale au 1er janvier 2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3052
Date d'ajout
26/05/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/04/2016 : Modifié : VETO Yannick Jacques Marius, Gérant, demeurant 71 chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).