Entreprise : ELENA ENERGIE - SIREN 511 772 972
Identité
Dénomination
ELENA ENERGIE
SIREN (siège)
511 772 972
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2009
Début d’activité
01/04/2009
Date de fin de la personne morale
19/04/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Etude, développement, industrialisation, commercialisation, mise en oeuvre de tout ou partie d'aérogénérateur, d'hydrogénérateur et tout système de production ou de stockage d'énergie, exploitation et cession de licence-brevet.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital minimum
2000 EUR
Adresse du siège
10 IMP RUBY 38500 VOIRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARDON JEAN-PIERRE , ANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Coublevie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
51177297200044
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude, développement, industrialisation, commercialisation, mise en oeuvre de tout ou partie d'aérogénérateur, d'hydrogénérateur et tout système de production ou de stockage d'énergie, exploitation et cession de licence-brevet.
Adresse
10 IMP RUBY
38500 , VOIRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
51177297200010
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
CHATEAU DU MAS
38190 , FROGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2009
Siret
51177297200028
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
3 AV MARIE REYNOARD
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/02/2011
Siret
51177297200036
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
81 BD DENFERT-ROCHEREAU
38500 , VOIRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT INDUSTRIEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/007546
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 29/05/2018 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/017485
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 28/11/2017 prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Me ROUMEZI Christophe 9 BIS RUE DE NEW YORK 38000 GRENOBLE
Numéro d'observation
F16/018089
Date d'ajout
13/12/2016
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 13/12/2016 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Numéro d'observation
F12/017914
Date d'ajout
11/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 11/12/2012 prononçant la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Me ROUMEZI Christophe 9 BIS RUE DE NEW YORK 38000 GRENOBLE. Date de cessation des paiements : 11/12/2012 Société dissoute de plein droit par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Numéro d'observation
F12/012221
Date d'ajout
04/09/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 04/09/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/03/2013, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F12/003331
Date d'ajout
06/03/2012
Description
Procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 06/03/2012: Mandataire Judiciaire : Me ROUMEZI Christophe 9 BIS RUE DE NEW YORK 38000 GRENOBLE, Administrateur judiciaire : Me BARBEY Régis 14 RUE DOMINIQUE VILLARS 38000 GRENOBLE mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
F12/001165
Date d'ajout
27/01/2012
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 81 Boulevard Denfert-Rochereau Lotissement Industriel 38500 VOIRON au 10 Impasse Ruby 38500 VOIRON à compter du 01/08/2011.
Numéro d'observation
F11/006352
Date d'ajout
17/05/2011
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 3 Avenue Marie Reynoard 38100 GRENOBLE au 81 Boulevard Denfert-Rochereau Lotissement Industriel 38500 VOIRON à compter du 03/02/2011
Numéro d'observation
F09/010812
Date d'ajout
18/08/2009
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du Le Château du Mas 38190 FROGES au 3 Avenue Marie Reynoard 38100 GRENOBLE à compter du 01.07.2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).