Entreprise : OXALAPROD - SIREN 511 554 685
Identité
Dénomination
OXALAPROD
SIREN (siège)
511 554 685
Date d'immatriculation au RNE
01/04/2009
Début d’activité
10/03/2009
Date de fin de la personne morale
31/03/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La conception, le développement, la production, la réalisation, la commercialisation et l'édition de programmes et de tous contenus audiovisuels et notamment télévisuels.
Code APE
5911A - Production de films et de programmes pour la télévision
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
39 RUE GEORGES APPAY 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VINCENT NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
CABINET HAYOT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Joinville-le-Pont
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION - SO FE COR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/03/2009
Siret
51155468500012
Code APE
5911A - Production de films et de programmes pour la télévision
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La conception, le développement, la production, la réalisation, la commercialisation et l'édition de programmes et de tous contenus audiovisuels et notamment télévisuels.
Adresse
39 RUE GEORGES APPAY
92150 , SURESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/08/2010
Siret
51155468500020
Code APE
5911A - Production de films et de programmes pour la télévision
Activité principale
Production de films et de programmes pour la télévision
Adresse
136 RUE PERRONET
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29/03/2016 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/03/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15/10/2014 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/10/2013
Description
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé en date du 16/10/2013 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2013J00753 date de cessation des paiements le 17/04/2012 et a désigné liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 16 SQUARE LEON BLUM 92800 Puteaux . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 8 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/12/2010
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/10/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).