Entreprise : SERRA LAULANET - SIREN 511 395 147
Identité
(Entreprise radiée le 05/04/2018)
Dénomination
SERRA LAULANET
SIREN (siège)
511 395 147
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2009
Date de fin de la personne morale
29/03/2108
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
AV LASBORDES 81490 BOISSEZON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAULANET JEAN-PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Belmont-sur-Rance
Nom, Prénom(s)
SERRA SEBASTIEN , JOSEPH , CYRIL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Missècle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/03/2009
Siret
51139514700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
AV LASBORDES
81490 , BOISSEZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1196
Date d'ajout
05/04/2018
Description
Radiation du RCS le 05/04/2018 avec effet au 20/12/2017 Dépôt d'actes n° 2514 Journal d'annonces légales : L'écho du Tarn en date du 02/02/2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
141
Date d'ajout
12/01/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/12/2017 Liquidateur : SERRA Sébastien, Joseph, Cyril, ancien Gérant Le siège de la liquidation est fixé à : Al Rieu Mejenguou 81300 Missècle Dépôt d'actes n° 112 Journal d'annonces légales : L'écho du Tarn en date du 19/01/2018 Mise en sommeil de la société à compter du 01/12/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).