Entreprise : SAS TLMS - SIREN 510 996 127
Identité
Dénomination
SAS TLMS
SIREN (siège)
510 996 127
Date d'immatriculation au RNE
09/03/2009
Date de fin de la personne morale
08/03/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
8 ALL LEON JOUHAUX 77183 CROISSY-BEAUBOURG FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA PARIEST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMES MICHEL
Nom d'usage
COMES
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Villemomble
Nom, Prénom(s)
SZAFIR PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
BORIE GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Antony
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2009
Siret
51099612700013
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous travaux toutes études toutes prestations de service afférents à tous types de constructions bâtiments travaux publics lots de copropriété terrains la maintenance la rénovation la restauration et la réhabilitation de biens de toutes natures la vente de tous produits du bâtiment.
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Adresse
8 ALL LEON JOUHAUX
77183 , CROISSY-BEAUBOURG - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA PARIEST
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/04/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 15/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 08/07/2013 à dit que dorénavant, la procédure sera poursuivie par la Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët, en remplacement de la Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Garnier.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 02/07/2012 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2012J244, désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie en la personne de Maître Garnier 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX .
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/06/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 11/06/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J244 date de cessation des paiements le 12/12/2010, et a désigné juge commissaire : Monsieur LE HEN Christian, juge commissaire suppléant : Monsieur FAUCHEUX Michel, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie en la personne de Maître Garnier 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX et a ouvert une période d'observation expirant le 11/12/2012, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2012-07-02 Ouverture liquidation judiciaire 2012-07-24 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX,J111 2019-04-15 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2019-09-27 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX,KH 2012-06-11 REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN COURS 2012-07-24 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).