Entreprise : INTERNATIONAL SHIPPING SERVICES - SIREN 510 866 122
Identité
Dénomination
INTERNATIONAL SHIPPING SERVICES
SIREN (siège)
510 866 122
Date d'immatriculation au RNE
05/03/2009
Date de fin de la personne morale
04/03/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
32 AV THIERS 77000 MELUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DONINEAUX SYLVAINE , MARIE-ANGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Bobigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/11/2008
Siret
51086612200011
Nom commercial
I.S.S.
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil gestion en logistique national et international négoce import export de tous produits non reglementés.
Adresse
32 AV 32 Avenue Thiers
77000 , Melun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10072
Date d'ajout
19/12/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 19/12/2012 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Huault Jean , nom du liquidateur : SELARL Archibald représentée par Me Laure . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 19/12/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
09/05/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 09 mai 2011 rectifiant le jugement rendu le 22 Décembre 2010 comme suit : Désignation de la Selarl ARCHIBALD prise en la personne de sa gérante Me LAURE Virginie 2 bis, avenue Jean Jaurès - 77000 MELUN en qualité de Liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/12/2010
Description
- Date de cessation d'activité : 22/12/2010. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/12/2010
Description
: Cessation de l'activité à compter du 22/12/2010 suite à liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/12/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 22/12/2010 prononçant la liquidation judiciaire avec application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée Liquidateur : ELRL ARCHIBALD prise en la personne de sa gérante Maître LAURE Virginie 23 rue de la Poterie 77130 Montereau-Fault-Yonne
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/11/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 29/11/2010 ouvrant une procédure de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 15/07/2009. Mandataire Judiciaire : ELRL ARCHIBALD prise en la personne de sa gérante Maître LAURE Virginie 23 rue de la Poterie 77130 Montereau-Fault-Yonne
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).