Entreprise : LE MAS D'ARTIGNY - SIREN 510 807 571
Identité
Dénomination
LE MAS D'ARTIGNY
SIREN (siège)
510 807 571
Date d'immatriculation au RNE
27/02/2009
Début d’activité
01/03/2009
Date de fin de la personne morale
26/02/2108
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la gestion, l'exploitation et la cession de tout fonds de commerce hôtelier et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cette activité, toutes opérations d'étude, d'assistance, de gestion et/ou de contrôle, en France et/ou à l'étranger pour son compte et/ou pour le compte de tiers, de quelque nature qu'elles soient, la prise de participation dans toutes sociétés et la gérance directe ou indirecte de ces participations
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
22 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLIN JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Nom, Prénom(s)
FOURNIER JEAN , MARIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Croissy Beaubourg
Dénomination
COMPTABILITE AUDIT DEVELOPPEMENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VADE MECUM & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2009
Siret
51080757100011
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la gestion, l'exploitation et la cession de tout fonds de commerce hôtelier et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cette activité, toutes opérations d'étude, d'assistance, de gestion et/ou de contrôle, en France et/ou à l'étranger pour son compte et/ou pour le compte de tiers, de quelque nature qu'elles soient, la prise de participation dans toutes sociétés et la gérance directe ou indirecte de ces participations
Adresse
22 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
30/03/2009
Siret
51080757100029
Enseigne
LE MAS D'ARTIGNY
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtel restaurant
Adresse
CHE DES SALETTES
06480 , LA COLLE-SUR-LOUP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MAS D'ARTIGNY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6192
Date d'ajout
04/07/2017
Description
Par jugement en date du 14.06.2017 le Tribunal de Commerce de Paris a étendu la Liquidation Judiciaire de la SAS LE MAS D'ARTIGNY à la SAS OFFICE PARISIEN DE RENOVATION et a désigné la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane GORRIAS liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B0395410
Date d'ajout
15/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14-06-2017, prononçant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SAS LE MAS D'ARTIGNY (510807571), et l'étend à la SAS OFFICE PARISIEN DE RENOVATION (RCS 311178727). Dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun., date de cessation des paiements le 10-07-2015 et confirmant la désignation du liquidateur : la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias, 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Numéro d'observation
1424
Date d'ajout
07/02/2017
Description
Jugement rendu par le TC Paris en date du 10.01.2017 ouvrant une procédure de Liquidation Judiciaire sur déclaration de cessation des paiements Date de cessation des paiements : 10.07.2015 Juge Commissaire : Mr Philippe Charpy Mandataire judiciaire liquidateur : SCP B.T.S.G. en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
10/01/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 10/01/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201700086, date de cessation des paiements le 10/07/2015, et a désigné : juge commissaire M. Philippe Charpy liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).