Entreprise : SCI SAINT BREDANS - SIREN 510 785 454
Identité
(Entreprise radiée le 23/09/2019)
Dénomination
SCI SAINT BREDANS
SIREN (siège)
510 785 454
Date d'immatriculation au RNE
05/03/2009
Date de fin de la personne morale
04/03/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
CHE DU VERFAY 01360 BRESSOLLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND ISABELLE , FRANCOISE , JACQUELINE
Nom d'usage
SAUVEYRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Bressolles
Nom, Prénom(s)
CASTILLAZUELO DAMIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Sainte-Croix
Nom, Prénom(s)
HERITIER SANDRINE , SIMONE
Nom d'usage
CASTILLAZUELO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Sainte-Croix
Nom, Prénom(s)
SAUVEYRE CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Dagneux
Nom, Prénom(s)
RIGOLLET JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint-Maurice-de-Gourdans
Nom, Prénom(s)
BAROU ANNE-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Saint-Maurice-de-Gourdans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/02/2009
Siret
51078545400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition gestion et administration de tous biens et droits immobiliers
Adresse
CHE chemin du Verfay
01360 , Bressolles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11333
Date d'ajout
23/09/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 09/08/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5617
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Dissolution à compter du 01/03/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/03/2019, liquidateur : Christophe SAUVEYRE, siège de la liquidation : 2 Colline des Gabettes Chemin des Arènes 01120 Dagneux, parution de la publicité légale : L'Ain Agricole en date du 11/04/2019
Numéro d'observation
5617
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/03/2019 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).