Entreprise : BIOFINANCES - SIREN 510 612 807
Identité
Dénomination
BIOFINANCES
SIREN (siège)
510 612 807
Date d'immatriculation au RNE
02/03/2009
Début d’activité
20/02/2009
Date de fin de la personne morale
01/03/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
229667 EUR
Adresse du siège
155 RUE DE LENCHE 13400 AUBAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTERAS CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
La Ciotat
Nom, Prénom(s)
JAMBON JULIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Gréasque
Dénomination
SARL DOMINIQUE OLLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille 6e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/02/2009
Siret
51061280700014
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
participations financieres
Autres Activités
participations financieres
Adresse
155 RUE DE LENCHE
13400 , AUBAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3989
Date d'ajout
02/02/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 02/02/2023 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2022J00742 désigne liquidateur Me Laure Simon 16 Boulevard Notre Dame Le Grand Sud 13006 Marseille
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63666
Date d'ajout
17/11/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille, prononce en date du 17/11/2022, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J00742, date de cessation des paiements le 15/11/2022 désigne Administrateur SELAS Jfaj Mission Conduite Par Me Johanna Fabre 18 RUE Stanislas Torrents 13006 Marseille avec pour mission : assister le dirgeant pour tous les actes de gestion, Mandataire judiciaire Me Laure Simon 16 Boulevard Notre Dame Le Grand Sud 13006 Marseille, et ouvre une période d'observation expirant le 17/05/2023 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc Nature de la procédure d'insolvabilité : Non concernée .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).