Entreprise : SARL LES VIGNES DU LYS - SIREN 510 478 779
Identité
Dénomination
SARL LES VIGNES DU LYS
SIREN (siège)
510 478 779
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2009
Début d’activité
01/01/2009
Date de fin de la personne morale
12/02/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la prise à bail, l'exploitation biens viticoles ou agricoles directement ou par fermage ou métayage ou autres. Le tout s'appliquant à la culture de terres agricoles ou vignobles, la production de raisins, la vinification, l'élevage, le conditionnement et la vente du vin et négoce de vins
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Capital social
588600 EUR
Adresse du siège
DOM DOMAINE DU LYS 30700 BLAUZAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOYLE EILEEN
Nom d'usage
MONAHAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Sligo
Nom, Prénom(s)
MONAHAN RAYMOND , THOMAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Sligo
Nom, Prénom(s)
PRIVAT OLIVIER , MARCEL , ADRIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Uzès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
51047877900018
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la prise à bail, l'exploitation biens viticoles ou agricoles directement ou par fermage ou métayage ou autres. Le tout s'appliquant à la culture de terres agricoles ou vignobles, la production de raisins, la vinification, l'élevage, le conditionnement et la vente du vin et négoce de vins
Adresse
DOM DOMAINE DU LYS
30700 , BLAUZAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/018929
Date d'ajout
13/12/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 13/12/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/014539
Date d'ajout
10/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 10/11/2015 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 31/12/2015. Liquidateur-judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES
Numéro d'observation
F15/009125
Date d'ajout
15/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 15/07/2015 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14/01/2016, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/000633
Date d'ajout
14/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 14/01/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES. . Date de cessation des paiements : 01/08/2013
Numéro d'observation
F13/006978
Date d'ajout
17/05/2013
Description
A compter du 15.10.2012 : Modification relative au capital (ancien montant : 588 600 euros)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).