Entreprise : SO FACTORY - SIREN 510 466 345
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2020)
Dénomination
SO FACTORY
SIREN (siège)
510 466 345
Date d'immatriculation au RNE
09/01/2013
Date de fin de la personne morale
08/01/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
203055 EUR
Adresse du siège
32 RUE EDOUARD VAILLANT 91200 ATHIS-MONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FICSHBACH MARTIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
SCHLAF JOACHIM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TURPIN JEAN-LUC
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Vidauban
Nom, Prénom(s)
KOSKAS MICHAEL
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TOPOLIAN CEDRIC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Clamart
Dénomination
SEVENTURE PARTNERS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/2012
Siret
51046634500046
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE BARONNIE
73330 , LE PONT-DE-BEAUVOISIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AV JEAN JAURES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/2012
Siret
51046634500038
Code APE
4647Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Shoroom de meubles et canapés.
Adresse
AV JEAN JAURES
73330 , LE PONT-DE-BEAUVOISIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE COMMERCIALE DE LA BARONNIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/2009
Siret
51046634500012
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
9 RUE POUSSIN
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/01/2009
Siret
51046634500020
Code APE
4647Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l'étranger, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et plus généralement, le commerce en gros ou en détail de meubles, objets d'ameublement et de biens d'équipement pour la maison, la bimbeloterie, cadeaux ainsi que tous objets d'intérieur, de jardin, de sports ou de loisirs.
Adresse
32 RUE 32 Rue Edouard Vaillant
91200 , Athis-Mons - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
79091
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Ordonnance en date du 18/04/2018 , met fin à la mission de ME SOUCHON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
93877
Date d'ajout
20/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 14/12/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
75246
Date d'ajout
15/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 14/12/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Souchon Alain-François . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/12/2017
Numéro d'observation
47231
Date d'ajout
12/03/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 02/03/2015 arrête le plan de cession
Numéro d'observation
47074
Date d'ajout
06/03/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 02/03/2015 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 16/03/2015 .
Numéro d'observation
54033
Date d'ajout
06/03/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 02/03/2015 arrête le plan de cession au profit de : SAS LOGIDESIGN-ARENE siège social est 5 rue Désir Prévost 91070 BONDOUFLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés d¿EVRY sous le numéro 444 611 347 représentée par M. Auriel ASSERAF et de la SARL SHOPDECO, filiale à 100% de la société SHOPINVEST, holding du Groupe SHOPINVEST, dont le siège social est 73 rue Laugier à 75017 PARIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 752 289 744, représentée par Mme Karine SCHRENZEL ,dans le cadre de la liquidation judiciaire
Numéro d'observation
53974
Date d'ajout
03/03/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry En date du 02/03/2015 A autorisé la continuation de l'exploitation jusqu'au 16/03/2015
Numéro d'observation
44658
Date d'ajout
08/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'EVRY prononçant en date du 05/01/2015, la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10/12/2014, désignant Liquidateur Me SOUCHON Alain-François, 1 rue des Mazières 91000 EVRY, désignant Administrateur judiciaire la SELARL A & M Aj Associés, prise en la personne de Me MANCEL, Administrateur judiciaire associé, 5 boulevard de l'Europe 91000 EVRY, l'activité est maintenue jusqu'au 28/02/2015.
Numéro d'observation
52546
Date d'ajout
05/01/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 05/01/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00027 , date de cessation des paiements le 10/12/2014 , désigne liquidateur Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000 Évry , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 28/02/2015 . Désigne administrateur judiciaire La Selarl A & M Aj Associés, prise en la personne de Me Mancel, Administrateur Judiciaire Associé 5 Boulevard de l'Europe 91000 Évry avec les pouvoirs d'administrer l'entreprise .
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
09/01/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).