Entreprise : HYDRO INVEST - SIREN 510 290 125
Identité
(Entreprise radiée le 27/01/2023)
Dénomination
HYDRO INVEST
SIREN (siège)
510 290 125
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2011
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
155552 EUR
Adresse du siège
124 RUE DE LA BASSE LANDE 44115 BASSE-GOULAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLY BRUNO , OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Basse Goulaine
Nom, Prénom(s)
MARTINEAU VERONIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Les Herbiers CEDEX
Dénomination
FIDEA LES HERBIERS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Les Herbiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/01/2009
Siret
51029012500036
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation sous toutes ses formes gestion desdits participation direction animation contrôle d'activité de toutes personnes physiques ou morales toutes prestations de services non réglementées
Adresse
124 RUE 124 rue de Basse Lande
44115 , Basse Goulaine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/12/2010
Siret
51029012500028
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
19 LES BUZINIERES
44140 , GENESTON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/2009
Siret
51029012500010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
LA CAILLERIE
85610 , CUGAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
27/01/2023
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
27/01/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
21/09/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 20/09/2017 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2017-390 désigne liquidateur Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE 20 rue Mercoeur 44000 NANTES
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/07/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé en date du 26/07/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017-390 date de cessation des paiements le 26/01/2016, mandataire judiciaire : Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE 20 rue Mercoeur 44000 NANTES, et a ouvert une période d'observation expirant le 26/01/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/03/2011
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de CUGAND (85610), LA CAILLERIE à GENESTON (44140) , 19 LES BUZINIERES à compter du 30/12/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).