Entreprise : SCM TSHEFU - DUBOISSET - EDOUARD - SIREN 509 852 935
Identité
Dénomination
SCM TSHEFU - DUBOISSET - EDOUARD
Sigle
SCMTDE
SIREN (siège)
509 852 935
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2008
Date de fin de la personne morale
30/12/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
28 AV DE LA LIBERTE 97300 CAYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LAUSSAT APPT 425 1ER ETAGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOISSET JACQUES , OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Cayenne
Nom, Prénom(s)
EDOUARD THIERRY , WILLY , LEANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Cayenne
Nom, Prénom(s)
TSHEFU OMBAKU , SAMBA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Cayenne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/01/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50985293500014
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Société d'avocats
Adresse
28 AV DE LA LIBERTE
97300 , CAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LAUSSAT APPT 425 1ER ETAGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/01/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
714
Date d'ajout
31/05/2012
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/03/2011 Liquidateur : TSHEFU Ombaku Samba Le siège de la liquidation est fixé à 28 avenue de la Liberté Résidence Laussat 97300 Cayenne Journal d'annonces légales : France Guyane du 18/03/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).