Entreprise : VAL D'EUROPE INVEST SAS - SIREN 509 779 237
Identité
(Entreprise radiée le 02/01/2020)
Dénomination
VAL D'EUROPE INVEST SAS
SIREN (siège)
509 779 237
Date d'immatriculation au RNE
12/01/2009
Date de fin de la personne morale
11/01/2108
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
54 AV HOCHE 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54-56
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTARD CHRISTINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AES CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BUDEVCO BVBA
Qualité
Président de SAS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/01/2009
Siret
50977923700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition propriété administration gestion prise en location gérance location comme bailleur et cession de tous biens et droits immobiliers par tous moyens directement ou indirectement par l'intermédiaire de toutes sociétés ou groupement ainsi que l'octroi la constitution la conclusion de toute caution aval garantie sûreté délégation de paiement pouvant permettre directement ou indirectement le financement de l'un des objets ci-dessus assistance et intervention dans le montazge de tout type d'opérations immobilières ; gestion de son patrimoine tant mobilier qu'immobilier et de toute patrimoine qu'elle qu'en soit sa composition appartenant à toute entité de son groupe.
Adresse
54 AV 54-56 avenue Hoche
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54-56
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B0051914
Date d'ajout
02/01/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B0051911
Date d'ajout
02/12/2019
Description
Associé unique : GMIP HOLDING SA, société de droit Belge, siège social : Bouchoutlaan 19, 1780 Wemmel, numéro d'immatriculation : 0821 489 238 RCS Bruxelles.
Numéro d'observation
2009B005199
Date d'ajout
02/12/2019
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 31-10-2019
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/03/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 08-03-2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).