Entreprise : COMPAGNIE DES MARCHES - SIREN 509 650 586
Identité
Dénomination
COMPAGNIE DES MARCHES
SIREN (siège)
509 650 586
Date d'immatriculation au RNE
11/01/2010
Date de fin de la personne morale
10/01/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
3 AV NICOLAS CONTE 28000 CHARTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DONTENVILLE FRANCINE
Nom d'usage
VIOLAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Nogent-le-Phaye
Nom, Prénom(s)
VANDERGUCHT JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Saint-Patrice-du-Désert
Nom, Prénom(s)
VIOLAS PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Nogent-le-Phaye
Dénomination
FITECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Laval
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/05/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/12/2008
Siret
50965058600035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
3 AV NICOLAS CONTE
28000 , CHARTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/2009
Siret
50965058600027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
16 ALL PROMETHEE
28000 , CHARTRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PROPYLEES II
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/2008
Siret
50965058600019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
102 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/004407
Date d'ajout
05/05/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 05/05/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/006608
Date d'ajout
30/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 30/07/2020 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SCP Olivier ZANNI 34 rue d'Auron 18000 Bourges . Date de cessation des paiements : 19/06/2020
Numéro d'observation
6933
Date d'ajout
16/11/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/10/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte constitutif : au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 29/12/2008 sous le n° 116035 Publication : Journal Les Petites Affiches du 23/12/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).