Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT OUEN - SIREN 509 577 474
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT OUEN
SIREN (siège)
509 577 474
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2009
Début d’activité
17/12/2008
Date de fin de la personne morale
08/09/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activité principale
Etablissement de crédit.
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
90 EUR
Adresse du siège
18 AV GABRIEL PERI 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHET CHRISTIANE
Nom d'usage
GUINARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
BOULHOL JEANNINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
DURAND CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
FUSEE CLAUDE
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1935
Commune de résidence
Saint Vaast-de-Longmont
Nom, Prénom(s)
GHRIB LONNES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Aubervilliers
Nom, Prénom(s)
IBBOU MARTINE
Nom d'usage
ROUESNE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
LAVAUX MARIANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
LE GUILLOU NICOLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
LEGENDRE NICOLE , EDITH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
OCAL JULIE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Clamart
Nom, Prénom(s)
SCASSO VALERIE
Nom d'usage
BOUVRANDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/12/2008
Siret
50957747400034
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Etablissement de crédit.
Autres Activités
Etablissement de crédit.
Adresse
18 AV GABRIEL PERI
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/2008
Siret
50957747400018
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
18 RUE CATHERINE DE LA ROCHEFOUCAULD
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/2009
Siret
50957747400026
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
70 BD JEAN JAURES
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
70-72
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49000
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 18 AVE Gabriel Péri 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 18 AVE Gabriel Péri 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 18 AVE Gabriel Péri 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 18 AVE Gabriel Péri 93400 ST OUEN SUR SEINE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 5 RUE Eugène 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 5 RUE Eugène 93400 ST OUEN SUR SEINE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 42 RUE Garibaldi 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 42 RUE Garibaldi 93400 ST OUEN SUR SEINE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 23 AVE Gabriel Péri 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 23 AVE Gabriel Péri 93400 ST OUEN SUR SEINE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 23 AVE Gabriel Péri 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 23 AVE Gabriel Péri 93400 ST OUEN SUR SEINE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 23 AVE GABRIEL PERI APPT 672 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 23 AVE GABRIEL PERI APPT 672 93400 ST OUEN SUR SEINE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 42 RUE du Landy 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 42 RUE du Landy 93400 ST OUEN SUR SEINE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 23 AVE Gabriel Péri Appt 562 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 23 AVE Gabriel Péri Appt 562 93400 ST OUEN SUR SEINE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31885
Date d'ajout
09/09/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège DATE D EFFET 30-03-2009
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/01/2009
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 003 758
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).