Entreprise : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BRIAND - SIREN 509 456 141
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE BRIAND
SIREN (siège)
509 456 141
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2008
Début d’activité
12/11/2008
Date de fin de la personne morale
18/12/2107
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Propriété, jouissance, administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole aux fins de création ou conservation d'une ou plusieurs exploitations ; Plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
74300 EUR
Adresse du siège
LD LA BECHARDERIE 56220 PEILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS CHRISTELLE , EMMANUELLE , MARIE-PIERRE
Nom d'usage
GUILLAUME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Saint-Congard
Nom, Prénom(s)
GUILLAUME JEAN-MICHEL , JOSEPH , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Saint-Congard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/11/2008
Siret
50945614100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, jouissance, administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole aux fins de création ou conservation d'une ou plusieurs exploitations ; Plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
Autres Activités
Propriété, jouissance, administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole aux fins de création ou conservation d'une ou plusieurs exploitations ; Plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
Adresse
LD LA BECHARDERIE
56220 , PEILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1517
Date d'ajout
26/03/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2010 : Partant : BRIAND Jean-Luc François Marie, Gérant associé Partant : BRIAND Jeanine Anne Marie-Thérèse, Associée Nouveau : GUILLAUME Christelle Emmanuelle Marie-Pierre, Gérant associé Nouveau : GUILLAUME Jean-Michel Joseph Marie, Associé Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).