Entreprise : CAP A.F.C. - SIREN 509 434 007
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2019)
Dénomination
CAP A.F.C.
SIREN (siège)
509 434 007
Date d'immatriculation au RNE
20/09/2011
Date de fin de la personne morale
19/09/2107
Date de clôture
31/01
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
59920 EUR
Adresse du siège
14 RUE COMTESSE DE SEGUR 56890 SAINT-AVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOURVES FABRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Pleumeur-Bodou
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/2011
Siret
50943400700027
Enseigne
8 A HUIT
Code APE
4711C - Supérettes
Activité principale
Supérettes
Adresse
18 PL SAINTE ANNE
22730 , TREGASTEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/10/2017
Siret
50943400700035
Code APE
4711C - Supérettes
Activité principale
Supérettes
Adresse
CHE DE ROSCOEZ
22560 , PLEUMEUR-BODOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANDRELLEC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/2008
Siret
50943400700019
Enseigne
8 A HUIT
Code APE
4711C - Supérettes
Activité principale
Supérettes
Adresse
34 RUE NOTRE DAME
35270 , COMBOURG - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
46
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/06/2018
Siret
50943400700043
Code APE
4711C - Supérettes
Activité principale
Supérettes
Adresse
14 RUE COMTESSE DE SEGUR
56890 , SAINT-AVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3596
Date d'ajout
26/04/2019
Description
Radiation du RCS le 26/04/2019 avec effet au 15/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1495
Date d'ajout
27/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/11/2018 Liquidateur : GOURVES Fabrice demeurant à : 14 rue Comtesse de Ségur 56890 Saint-Ave Le siège de la liquidation est fixé à : 14 rue Comtesse de Ségur 56890 Saint-Ave Journal d'annonces légales : PONTIVY JOURNAL en date du 08/02/2019
Numéro d'observation
6501
Date d'ajout
17/08/2018
Description
Radiation du RCS le 17/08/2018 avec effet au 10/06/2018 transfert du siège social à compter du 10/06/2018 du chemin de Roscoez - Landrellec22560 Pleumeur-Bodou au 14 rue Comtesse de Ségur 56890 Saint-Avé
Numéro d'observation
4934
Date d'ajout
16/08/2018
Description
Transfert du siège social à compter du 10/06/2018 : Ancienne adresse : chemin de Roscoez - Landrellec 22560 Pleumeur-Bodou Nouvelle adresse : 14 rue Comtesse de Ségur 56890 Saint-Avé Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 10/06/2018 : Modifié : GOURVES Fabrice, Gérant, demeurant 14 rue Comtesse de Ségur 56890 Saint-Avé
Numéro d'observation
8168
Date d'ajout
09/11/2017
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 25/10/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège sans exploitation d'établissement
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).