Entreprise : SCI CALAS - SIREN 509 425 385
Identité
Dénomination
SCI CALAS
SIREN (siège)
509 425 385
Date d'immatriculation au RNE
16/12/2008
Début d’activité
30/06/2017
Date de fin de la personne morale
15/12/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
142604 EUR
Adresse du siège
CHE DES BOIS 30430 ROCHEGUDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEIGNIEL CATHERINE , NICOLE , JEANNE
Nom d'usage
SALA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Rochegude
Nom, Prénom(s)
SALA ARTHUR , PHILIPPE , ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1988
Commune de résidence
Tournus
Nom, Prénom(s)
SALA GREGOIRE , BAPTISTE , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
SALA EMILIE , MARIE , SUZANNE
Nom d'usage
ROCHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Collonges-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
SALA JEAN-JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Rochegude
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/2017
Siret
50942538500028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Autres Activités
La propriété, l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Adresse
CHE DES BOIS
30430 , ROCHEGUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/2008
Siret
50942538500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 RUE DU PETIT PONT
21600 , LONGVIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/029243
Date d'ajout
09/09/2022
Description
A compter du 30.10.2021 : Modification relative aux associés de société civile : SALA Emilie Marie Suzanne nom d'usage : ROCHE Emilie devient Associé SALA Grégoire Baptiste Henri nom d'usage : SALA Grégoire devient Associé SALA Arthur Philippe Alexandre nom d'usage : SALA Arthur devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/018451
Date d'ajout
10/08/2020
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 124776 EUROS Nouveau capital : 142604 EUROS à compter du 27/05/2020
Numéro d'observation
7682
Date d'ajout
04/09/2017
Description
Radiation du RCS le 04/09/2017 avec effet au 30/06/2017 transfert au greffe de Nimes transfert au : chemin des Bois 30430 ROCHEGUIDE
Numéro d'observation
F17/011899
Date d'ajout
31/07/2017
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 7 Rue du Petit Pont 21600 LONGVIC (Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon) Nouveau siège social : Chemin des Bois 30430 ROCHEGUDE à compter du 30/06/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).