Entreprise : COMPAGNIE FINANCIERE THALIE - SIREN 509 296 513
Identité
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE THALIE
SIREN (siège)
509 296 513
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2008
Début d’activité
29/11/2008
Date de fin de la personne morale
03/12/2107
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2009
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La prise de participation, droits et intérêts, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés, leur administration et leur aliéanation. La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, usines, ateliers, fonds de commerce. La réalisation de prestations de management, de conseil, de gestion, d'action commerciale et plus largement de prestations de service intellectuel à l'attention de tiers dans lesquels elle détiendrait ou non des participations
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
440000 EUR
Adresse du siège
17 RUE DUPIN 75006 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTY BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
St Remy les Chevreuse
Nom, Prénom(s)
Vallette ALEXANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Maurepas
Dénomination
DBF AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint Maur des Fosses
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/11/2008
Siret
50929651300013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation, droits et intérêts, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés, leur administration et leur aliéanation. La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, usines, ateliers, fonds de commerce. La réalisation de prestations de management, de conseil, de gestion, d'action commerciale et plus largement de prestations de service intellectuel à l'attention de tiers dans lesquels elle détiendrait ou non des participations
Adresse
17 RUE DUPIN
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2008B2495114
Date d'ajout
31/08/2020
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 10-07-2020 le Tribunal de Commerce de Evry a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B2495112
Date d'ajout
26/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 16 juillet 2018 prononçant la liquidation judiciaire au cours de la procédure, date de cessation des paiements : 7 mai 2018, juge commissaire : M. Francis Steenbeke, liquidateur : Me Pascale Huille-Eraud, 1 rue René Cassin - Immeuble Le Mazière 91000 Evry. Allonge le délai de déclaration des créances de 45 jours à compter du terme imparti aux créanciers par le jugement d'ouverture pour déclarer leurs créances.
Numéro d'observation
2008B2495110
Date d'ajout
11/06/2018
Description
Par jugement en date du 04/06/2018, le Tribunal de Commerce d'Evry a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Date de cessation des paiements: 07/05/2018- juge commissaire :M. Francis Steenbeke- Administrateur: La SELARL A & M AJ associés en la personne de Me Avezou, administrateur judiciaire associé 5 bd de l'Europe 91000 Evry avec pour mission d'assister, mandataire judiciaire: Me Pascale Huille-Eraud 1 rue René Cassin immeuble le Mazière 91000 Evry, fin de la période d'observation: 4 décembre 2018. MM les créanciers sont invités à produire leur titre de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Par jugement en date du 08/06/2015, le Tribunal de Commerce d'Evry prononce l'admission du plan de sauvegarde. Fixe la durée du plan à 120 mois. Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Pascale Huille-Eraud 1 rue René Cassin Immeuble le Mazière 91000 Evry, maintient en qualité de mandataire judiciaire Me Pascale Huille-Eraud et met fin à la mission de l'administrateur la SELARL A&M AJ en la personne de Me Avezou.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Par jugement en date du 08/06/2015, le Tribunal de Commerce d'Evry a prononcé la confusion des patrimoines actifs et passifs avec la SAS ISTPSE INGENIERIE SERVICES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (RCS d'Evry 432607836).
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/01/2015
Description
Le tribunal de commerce d'Evry, jugement du 05/01/2015 prononçant d'une procédure de sauvegarde, juge commissaire : M Francis Steebeke, administrateur : la SELARL A & M AJ associés en la personne de Me Avezou administrateur judiciaire associé 5 boulevard de l'Europe 91000 Evry avec pour mission : de surveiller la gestion, mandataire judiciaire : Me Pascale Huille-Eraud 1 rue René Cassin immeuble le Mazière 91000 Evry, fin de la période d'observation : 06/07/2015. Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).