Entreprise : VO2 - SIREN 509 143 574
Identité
(Entreprise radiée le 23/01/2018)
Dénomination
VO2
SIREN (siège)
509 143 574
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2008
Date de fin de la personne morale
24/11/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
RUE DU BOIS DE SOEUVRES 35770 VERN-SUR-SEICHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LA HALLERAIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBIN JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Betton
Dénomination
2 ET 2 AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Betton
Dénomination
ORTHOWAY
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KERHILIO
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Mordelles
Dénomination
AGOT
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/11/2008
Siret
50914357400010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de participation acquisition gestion et venté de valeurs mobilières et parts sociales dans toutes sociétés
Adresse
RUE Rue du Bois de Soeuvres ZA la Hallerais
35770 , Vern-sur-Seiche - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LA HALLERAIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
45158
Date d'ajout
23/01/2018
Description
Acte sous seing privé en date du 20/11/2017 décidant de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique ORTHOWAY, 830355640 RCS Rennes sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication qui a eu lieu le 23/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
45159
Date d'ajout
23/01/2018
Description
Cette société est devenue unipersonnelle à compter du 15/11/2017
Numéro d'observation
45160
Date d'ajout
23/01/2018
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 27/12/2017
Numéro d'observation
84608
Date d'ajout
24/09/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 01.06.2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).