Entreprise : FINANCIERE RSRJ - SIREN 509 099 958
Identité
Dénomination
FINANCIERE RSRJ
SIREN (siège)
509 099 958
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2008
Date de fin de la personne morale
24/11/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
26 B AV DES BRUYERES 91390 MORSANG-SUR-ORGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Juvisy-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
PATTEE CHRISTINE
Nom d'usage
GRONDIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Gagny
Nom, Prénom(s)
D'OLIVEIRA CARVALHO JOAO , MANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Morsang-sur-Orge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/11/2008
Siret
50909995800019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l'étranger, acquisition, souscription, détention, gestion et cession sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères, toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.
Adresse
26 B AV 26 Bis Avenue des Bruyères
91390 , Morsang-sur-Orge - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
09/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 08/06/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 09/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/08/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 17/07/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SCP BROUARD-DAUDE, en la personne de Me Xavier BROUARD, 34 Rue Sainte Anne 75001 PARIS , met fin à la mission de l'administrateur Me PHILIPPOT Gérard, 60 Rue de Londres 75008 PARIS
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/06/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 10/05/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 15/05/2012
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
21/02/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 12/01/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 15/01/2012
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/10/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS , prononce en date du 15/09/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 12/09/2011 désigne Juge Commissaire Mr BEGON-LOURS , Juge Commissaire suppléant Mr GUESDE , Administrateur Me PHILIPPOT Gérard, 60 Rue de Londres 75008 PARIS avec pour mission : d'assister , Mandataire judiciaire SCP BROUARD-DAUDE, en la personne de Me Xavier BROUARD, 34 Rue Sainte Anne 75001 PARIS , , et ouvre une période d'observation expirant le 15/01/2012 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
6396
Date d'ajout
25/11/2008
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).