Entreprise : SC GUENNOU - SIREN 509 097 291
Identité
Dénomination
SC GUENNOU
SIREN (siège)
509 097 291
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2008
Début d’activité
13/11/2008
Date de fin de la personne morale
24/11/2107
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Propriété, administration de tous biens immobiliers, propriété, administration de tous droits et biens mobiliers, comptes bancaires, placements, titres...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
315000 EUR
Adresse du siège
4 ALL DIDEROT 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUGE ANNIE , MARIE , JEANNE
Nom d'usage
GUENNOU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
GUENNOU BRIGITTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Paris 08
Nom, Prénom(s)
GUENNOU MARIE-AUDE
Nom d'usage
JACQUET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Jouy-en-Josas
Nom, Prénom(s)
GUENNOU JULIETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/11/2008
Siret
50909729100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration de tous biens immobiliers, propriété, administration de tous droits et biens mobiliers, comptes bancaires, placements, titres...
Autres Activités
Propriété, administration de tous biens immobiliers, propriété, administration de tous droits et biens mobiliers, comptes bancaires, placements, titres...
Adresse
4 ALL DIDEROT
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4144
Date d'ajout
23/08/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/07/2012 : Partant : GUENNOU Jean Michel, Co-gérant associé Nouveau : GUENNOU Brigitte, Associée Société Civile Nouveau : JACQUET Marie-Aude, Associée Société Civile Nouveau : GUENNOU Juliette, Associée Société Civile Changement de qualité : GUENNOU Annie Marie Jeanne, Co-gérante associé devient Gérante associée
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).