Entreprise : SCI DU CELLIER - SIREN 509 045 852
Identité
Dénomination
SCI DU CELLIER
SIREN (siège)
509 045 852
Date d'immatriculation au RNE
06/11/2008
Date de fin de la personne morale
05/11/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
900 EUR
Adresse du siège
LES CHANELS 07230 PAYZAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAVEL BRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
TAVEL CATHERINE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Joyeuse
Nom, Prénom(s)
TAVEL ANNE , MARIE-LOUISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
TAVEL CHRISTINE , MARIE , CLAUDINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Ribes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
50904585200027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES CHANELS
07230 , PAYZAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/10/2008
Siret
50904585200019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et location de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
1 RUE COLBERT
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11283
Date d'ajout
06/12/2019
Description
Radiation du RCS AUBENAS le 06/12/2019 avec effet au 05/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/11/2019
Description
Dissolution à compter du 05/06/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/10/2019, liquidateur : TAVEL Christine Marie Claudine, siège de la liquidation : Les Chanels 07230 Payzac, parution de la publicité légale : L'Echo de la Drôme et de l'Ardèche en date du 26/10/2019
Numéro d'observation
F17/006836
Date d'ajout
03/05/2017
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas par suite du transfert du siege social 1 Rue Colbert 38000 GRENOBLE au Les Chanels 07230 PAYZAC à compter du 01/01/2017 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas le 02/05/2017 sous le numéro A2017/001239)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).