Entreprise : SCI LOPEZ FRERES - SIREN 508 927 399
Identité
(Entreprise radiée le 07/03/2022)
Dénomination
SCI LOPEZ FRERES
SIREN (siège)
508 927 399
Date d'immatriculation au RNE
03/11/2008
Date de fin de la personne morale
02/11/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
CHE DES MURIERS 07200 AUBENAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER GRAS DESSUS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAUPENAS AGNES , MARIE , MARCELLE
Nom d'usage
LOPEZ RAMIREZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
LOPEZ-RAMIREZ DAMIEN
Nom d'usage
LOPEZ RAMIREZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
LOPEZ RAMIREZ ANTOINE , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
LOPEZ-RAMIREZ DAMIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Aubenas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/09/2008
Siret
50892739900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et immeubles à quelque endroit qu'ils se trouvent.
Adresse
CHE Chemin des Mûriers
07200 , Aubenas - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER GRAS DESSUS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3262
Date d'ajout
07/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/01/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : LOPEZ RAMIREZ Antoine Joseph, siège de la liquidation : 25 Chemin des Mûriers 07200 Aubenas, parution de la publicité légale : L'Echo de la Drôme et de l'Ardèche paru le 22/01/2022
Numéro d'observation
1010
Date d'ajout
21/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).