Entreprise : SCI KAYELA - SIREN 508 742 947
Identité
Dénomination
SCI KAYELA
SIREN (siège)
508 742 947
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2008
Début d’activité
20/10/2008
Date de fin de la personne morale
19/10/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, la gestion, l'exploitation par bail, location ou tout autre forme d'un immeuble que la société proposé d'acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, à caractère civil
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
10 IMMEUBLE KAYELA 97118 SAINT-FRANCOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALTAVILLA MARIE-ROSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Carpentras
Nom, Prénom(s)
BASTARD PASCAL , ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
COLLY JEAN-JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
FONTAINE FERNAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Chelles
Nom, Prénom(s)
LAFAGE JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
LIGNIERES FRANCIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Baillif
Dénomination
FOUGERES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Petit-Bourg
Dénomination
GUILLOT CHARPENTIER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/10/2008
Siret
50874294700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la gestion, l'exploitation par bail, location ou tout autre forme d'un immeuble que la société proposé d'acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, à caractère civil
Autres Activités
La propriété, la gestion, l'exploitation par bail, location ou tout autre forme d'un immeuble que la société proposé d'acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, à caractère civil
Adresse
10 IMMEUBLE KAYELA
97118 , SAINT-FRANCOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N° 10 Immeuble Kayela
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3497
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2015 :Partant : GUILLOT Daniel, GérantChangement de qualité : BASTARD Pascal Albert, Associé devient Gérant, Associé indéfiniment responsableJAL : le progrès social du 22/11/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4000
Date d'ajout
27/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/04/2012 : Partant : BASTARD Francoise Laure Monique, Associé Nouveau : ALTAVILLA Marie-Rose, Associé Société Civile Nouveau : LIGNIERES Francis, Associé Société Civile Nouveau : FONTAINE Fernand, Associé Société Civile Nouveau : COLLY Jean-Jacques, Associé Société Civile Nouveau : LAFAGE Jean-Pierre, Associé Société Civile Nouveau : SCI GUILLOT CHARPENTIER représentée par GUILLOT Daniel, Associé Société Civile Nouveau : SCI FOUGERES représentée par POMMEZ Marcel, Associé Société Civile
Numéro d'observation
3929
Date d'ajout
24/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/03/2012 : Nouveau : GUILLOT Daniel, Gérant(e) Changement de qualité : BASTARD Pascal Albert, Gérant(e) devient Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).