Entreprise : SCI DES VIGNES DU FRIER - SIREN 508 610 235
Identité
Dénomination
SCI DES VIGNES DU FRIER
SIREN (siège)
508 610 235
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2008
Début d’activité
09/10/2008
Date de fin de la personne morale
16/10/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
6 RUE SAINT MARTIN 80290 POIX-DE-PICARDIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARTIGNY CHRISTINE , JEANNE
Nom d'usage
GAMBET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Poix-de-Picardie
Nom, Prénom(s)
CONFRERE JEAN-MICHEL , PAUL , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Hondainville
Nom, Prénom(s)
GAMBET ALAIN , FRANCOIS , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Poix-de-Picardie
Nom, Prénom(s)
HENARD FRANCIS , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
MOATTI GUILLAUME , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Rouen
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/10/2008
Siret
50861023500014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Autres Activités
l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Adresse
6 RUE SAINT MARTIN
80290 , POIX-DE-PICARDIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/003577
Date d'ajout
08/03/2022
Description
Mention d'office : Jugement du Tribunal judiciaire en date du 01/03/2022 prononçant la liquidation judiciaire - liquidateur : Me Sophie LAFARGE Juge commissaire : M Cédric KOSSO VANLATEHEM - Juge commissaire suppléant : Mme Corinne DESMAZIERES - Date de cessation des paiements : 01/10/2019
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).