Entreprise : SCI PHILANGE - SIREN 508 521 408
Identité
Dénomination
SCI PHILANGE
SIREN (siège)
508 521 408
Date d'immatriculation au RNE
13/10/2008
Début d’activité
16/09/2008
Date de fin de la personne morale
12/10/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
236 IMP DES TUILERIES 60650 ONS-EN-BRAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANNEQUIN GERARD , IRENEE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Billy-Montigny
Nom, Prénom(s)
PARMENTIER ANTOINE , CHRISTOPHE , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Ons en Bray
Dénomination
PARMINVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Ons en Bray
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/09/2008
Siret
50852140800023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
236 IMP DES TUILERIES
60650 , ONS-EN-BRAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/2008
Siret
50852140800015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
93 IMP DES BUISSONS
60650 , LE MONT-SAINT-ADRIEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
24/06/2022
Description
Radiation d'office : article R.123-129 du Code de Commerce par jugement du 15-06-2022 le Tribunal de Commerce de Arras a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
24/06/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
16/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ARRAS en date du 08-11-2019 a prononcé la liquidation judiciaire désigne liquidateur la SELARL DEPREUX et associés, prise en la personne de Me Sébastien DEPREUX, 88/90 rue Saint Aubert - 2 Square Saint Jean 62000 ARRAS .
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
24/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ARRAS en date du 19-07-2019 autorisant la poursuite de l'activité ' jusqu'au 11/10/2019
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
15/07/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de ARRAS a prononcé en date du 05-07-2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro ., date de cessation des paiements le 15-05-2019, mandataire judiciaire : la SELARL DEPREUX et associés, prise en la personne de Maître Sébastien DEPREUX, 88/90 rue Saint Aubert - 2 square Saint Jean 62000 ARRAS, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/08/2016
Description
Transfert siège social et établissement principal du "93 impasse des Buissons 60650 LE MONT SAINT ADRIEN" au "236 impasse des Tuileries 60650 ONS EN BRAY", à compter du 30/06/2016.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).