Entreprise : GROUPE MULTI-TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS - SIREN 508 445 939
Identité
Dénomination
GROUPE MULTI-TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS
SIREN (siège)
508 445 939
Date d'immatriculation au RNE
08/10/2008
Début d’activité
06/10/2008
Date de fin de la personne morale
07/10/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société coopérative de transport routier à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
Transport terrestre de tous types de materiaux de biens et de marchandises. Location de vehicules avec ou sans chauffeur. Vente de carburant. Organisation de formations. Etablissement de barèmes de prix ainsi que des conditions de vente
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital minimum
3100 EUR
Adresse du siège
31 LOT PERINELLE 97250 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANNERY JOSUE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
PETRIS GERALD , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
LE VAUCLIN
Nom, Prénom(s)
RANGUIN ROGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Morne-Rouge
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/10/2008
Siret
50844593900020
Nom commercial
G M T T P
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transports terrestres maritimes aériens publics et privés de personnes de biens et de marchandises.
Adresse
31 LOT PERINELLE
97250 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/08/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/10/2008
Siret
50844593900012
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
1766 QUA MORNE AUX BOEUFS
97221 , CARBET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/02/2022
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Fort-de-France en date du 01/02/2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2020, désignant en qualité de liquidateur la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me Michel BES Centre d'affaires Dillon Valmenière - Boulevard de la Pointe des sables - BP 69 - 97256 FORT DE FRANCE cedex,.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).