Entreprise : SCI DEUGER D'EUZESSE - SIREN 508 396 561
Identité
Dénomination
SCI DEUGER D'EUZESSE
SIREN (siège)
508 396 561
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2008
Début d’activité
08/09/2008
Date de fin de la personne morale
02/10/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, construction, aménagement, gestion, par voie de location ou autrement de tous biens immeubles ou fonds de commerce
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
17 PAS ROUSSEAU 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SARRAZIN JOE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Jassans-Riottier
Nom, Prénom(s)
SCHUERS GUILLAUME , CHRISTIAN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/09/2008
Siret
50839656100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, aménagement, gestion, par voie de location ou autrement de tous biens immeubles ou fonds de commerce
Autres Activités
Acquisition, construction, aménagement, gestion, par voie de location ou autrement de tous biens immeubles ou fonds de commerce
Adresse
17 PAS ROUSSEAU
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/009194
Date d'ajout
10/12/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal Judiciaire de Villefranche-Tarare en date du 09/12/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/003737
Date d'ajout
16/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône en date du 12/07/2019 prononçant la liquidation judicaire. Liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître PEY-HARVEY 1750 route de Riottier 69400 Limas. , Date de cessation des paiements : 12/01/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).