Entreprise : SARL ELIPROTECT PRIVEE - SIREN 508 306 206
Identité
Dénomination
SARL ELIPROTECT PRIVEE
SIREN (siège)
508 306 206
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2012
Date de fin de la personne morale
23/01/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
89 AV FRANKLIN ROOSEVELT 94550 CHEVILLY-LARUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAPE GOTHAS , JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Vitry-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/06/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
50830620600022
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gardiennage, surveillance, sécurité
Adresse
89 AV 89 Avenue du Président Roosevelt
94550 , Chevilly-Larue - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
50830620600014
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Activité principale
Activités de sécurité privée
Adresse
4 CHE DE LA FOSSE
41160 , FRETEVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14621
Date d'ajout
03/06/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14621
Date d'ajout
03/06/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 03/06/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Jsa
Numéro d'observation
74557
Date d'ajout
16/02/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 16/02/2015 nommant M. Nousbaum François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
17413
Date d'ajout
13/03/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 13/03/2013 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2013J00184 , date de cessation des paiements le 13/09/2011 , désigne juge commissaire M. Smila Bernard , juge commissaire suppléant M. Nousbaum François , liquidateur Selarl Gauthier-Sohm 42 ter Rue Rabelais 94100 Saint-Maur-des-Fossés , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
84462
Date d'ajout
24/01/2012
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).