Entreprise : STBG - SIREN 508 266 400
Identité
Dénomination
STBG
Sigle
STBG
SIREN (siège)
508 266 400
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2008
Date de fin de la personne morale
30/09/2107
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
12 PL RENE DUQUAIRE 38230 PONT-DE-CHERUY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRAYMAND LYDIE , MARYLINE , GABRIELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Nom, Prénom(s)
BRAYMAND MARC , MAURICE , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Pont-de-Chéruy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2008
Siret
50826640000011
Nom commercial
STBG
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport de marchandises, transporteur routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur.
Adresse
12 PL RENE DUQUAIRE
38230 , PONT-DE-CHERUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/2011
Siret
50826640000029
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport de marchandises, transporteur routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur.
Adresse
19 RUE DE BRETAGNE
38070 , SAINT-QUENTIN-FALLAVIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Artisanale des Chesnes la Noiree
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/002410
Date d'ajout
01/03/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 28/02/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002376
Date d'ajout
01/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 28/02/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/000573
Date d'ajout
19/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 05/01/2016 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître BILLIOUD 1 Rue du Musée 38200 VIENNE en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/006584
Date d'ajout
25/08/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 25/08/2015 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître BILLIOUD Jean-Michel 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE Date de cessation des paiements : 21/07/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).