Entreprise : SCCV MEZY - SIREN 508 214 996
Identité
(Entreprise radiée le 21/10/2021)
Dénomination
SCCV MEZY
SIREN (siège)
508 214 996
Date d'immatriculation au RNE
24/09/2008
Date de fin de la personne morale
23/09/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Naccachian CAROLINE , MARIE
Nom d'usage
BRUN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Nom, Prénom(s)
Brun LAURENT , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Dénomination
GSF ADVISORY SERVICES JLT
Qualité
Gérant
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/02/2008
Siret
50821499600029
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de parcelles de terrain à bâtir, en vue de la réalisation et la vente de construction(s) individuelle(s) ou collective(s) à usage d'habitation, commercial, artisanal, professionnel ou mixte.
Adresse
5 RUE 5 rue de Castiglione
75001 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/02/2008
Siret
50821499600011
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
32 RTE D ' APREMONT
78250 , MEZY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA POIRET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014D012789
Date d'ajout
03/12/2021
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25-11-2021 a prononcé la faillite personnelle de Madame Caroline Naccachian épouse Brun pour une durée de 15 ans.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014D0127811
Date d'ajout
03/12/2021
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25-11-2021 a prononcé la faillite personnelle de M. Laurent Brun pour une durée de 15 ans.
Numéro d'observation
2014D012786
Date d'ajout
21/10/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
2014D012784
Date d'ajout
23/06/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/03/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).